Patrick Duss
wohnhaft in Beromünster, aus Reiden Aktuelle Mandate: ImModuss AG Verbundene Personen: Margaritha Duss-Häfliger, Michael Josef Duss So bleiben Sie über "Patrick Duss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Duss"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Duss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Duss"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Duss leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Duss arbeiten
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Duss
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Duss
Publikationsnummer: HR02-1005347429, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Avenidas AG, bisher in Oberägeri, CHE-103.537.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126000).
Statutenänderung:
25.11.2021.
Sitz neu:
Alpthal.
Domizil neu:
Lümpenenstrasse 15, 8849 Alpthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Patrick Robert, von Reiden, in Alpthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri].
Publikationsnummer: 3328363, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Avenidas AG, in Oberägeri, CHE-103.537.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1899581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balazs, Andreas, von Buchs (ZH), in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Patrick Robert, von Reiden, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2394453, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
ImModuss AG, in Beromünster, CHE-345.061.933, Ahornweg 2, 6222 Gunzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2015.
Zweck:
Vermietung von und Handel mit Maschinen und Geräten, sowie deren Import und Export;
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere den Winterdienst, von Unterhaltsarbeiten, Lohnarbeiten und Transporten;
Herstellung von und Handel mit Produkten für den Imkereibedarf;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.09.2015 übernimmt die Gesellschaft von Michael Josef, genannt Mike, Duss, von Reiden, in Beromünster, Sachgegenstände (Maschinen) zum Preis von CHF 66'000.00, wofür 66 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 19.09.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Duss, Michael Josef, genannt Mike, von Reiden, in Beromünster, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Duss-Häfliger, Margaritha, von Rickenbach LU, in Beromünster, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Duss, Michael, von Reiden, in Beromünster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duss, Patrick, von Reiden, in Beromünster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.